NORTISA SA - EXTINGUIDA
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social NORTISA SA
CIF A20172649
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NORTISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallo Revuelta Juan Ignacio | Apoderado Solidario | 12/04/2016 | 02/06/2017 |
Planas Pinedo Pedro Maria | Secretario | 23/05/2011 | 02/06/2017 |
Planas Pinedo Pedro Maria | Consejero | 23/05/2011 | 02/06/2017 |
Revuelta Martinez Gabriel Vicente | Consejero Delegado | 23/05/2011 | 02/06/2017 |
Revuelta Martinez Gabriel Vicente | Consejero | 23/05/2011 | 02/06/2017 |
Revuelta Martinez Gabriel Vicente | Liquidador | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
SARCAL INVERSIONES SL | Presidente | 16/11/2016 | 02/06/2017 |
SARCAL INVERSIONES SL | Consejero | 16/11/2016 | 02/06/2017 |
Calvo Aguado Maria Angeles | Presidente | 23/05/2011 | 16/11/2016 |
Calvo Aguado Maria Angeles | Consejero | 23/05/2011 | 16/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORTISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 13 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 13 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 13 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 13 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 12 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 12 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 85, S 8, H SS 7572, I/A 12 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 84, S 8, H SS 7572, I/A 11 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 84, S 8, H SS 7572, I/A 10 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-20