NORTIA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lepant, 32
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORTIA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
CIF B97343883
Fecha de Constitución 28/05/2003
Nombres Anteriores
- LIGHT BLUE INV SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NORTIA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTIA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peyro Bernabeu Begoña | Administrador Unico | 12/08/2013 | 19/05/2022 |
Peyro Bernabeu Gemma | Liquidador Unico | 19/05/2022 | 19/05/2022 |
Auñon Alonso Inmaculada Nieves | Administrador Unico | 01/06/2012 | 12/08/2013 |
Gomar Martinez Jose Luis | Administrador Solidario | 01/06/2012 | |
Gomar Martinez Rafael | Administrador Solidario | 01/06/2012 |
ACTOS BORME DE NORTIA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
- Ejecución 1072/16-MJ Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia de la sociedad por cuantía de 4.066,19 euros de principal más 605 euros para intereses y costas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 5 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 4 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 14, S 8, H V 91554, I/A 4 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 13, S 8, H V 91554, I/A 3 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560, L 4861, F 13, S 8, H V 91554, I/A 3 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-46