NORTHERN CROSS INVESTMENTS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORTHERN CROSS INVESTMENTS SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/01/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BAILEN 20 SAP
VINCULACIONES DE NORTHERN CROSS INVESTMENTS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTHERN CROSS INVESTMENTS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 13/06/2022 | 21/02/2023 |
BAILEN 20 SAP | Auditor | 05/09/2019 | 21/02/2023 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 25/10/2017 | 21/02/2023 |
Davis Herman Montgomery Elliot | Presidente | 13/06/2022 | 21/02/2023 |
Davis Herman Montgomery Elliot | Consejero Delegado | 13/06/2022 | 21/02/2023 |
Davis Herman Montgomery Elliot | Consejero | 13/06/2022 | 21/02/2023 |
Davis Herman Montgomery Elliot | Liquidador | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
Davis Herman Montgomery Elliot | Representante | 13/06/2022 | 21/02/2023 |
Davis Montgomery | Presidente | 18/01/2016 | 21/02/2023 |
Davis Montgomery | Consejero Delegado | 18/01/2016 | 21/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORTHERN CROSS INVESTMENTS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 6, S 8, H M 615928, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 6, S 8, H M 615928, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 6, S 8, H M 615928, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 6, S 8, H M 615928, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- Se omiitó por error en la Inscripción 8ª el nombramiento como Representante de DAVIS HERMAN MONTGOMERY ELLIOT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 5, S 8, H M 615928, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 5, S 8, H M 615928, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
- C/ SERRANO 37 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 5, S 8, H M 615928, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 5, S 8, H M 615928, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Consejero
Entidad Gestora
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 5, S 8, H M 615928, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Consejero
Entidad Gestora
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34239 , F 5, S 8, H M 615928, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28