NORTH WIND YARD SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social NORTH WIND YARD SL
CIF B60403995
Capital Social 2224251.93 Euros
Actividad Construcción de barcos y estructuras flotantes
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Nicolas Gonzalez Alfredo
VINCULACIONES DE NORTH WIND YARD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTH WIND YARD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nicolas Gonzalez Alfredo | Presidente | 12/08/2013 | 30/03/2016 |
Nicolas Gonzalez Alfredo | Consejero Delegado | 15/01/2009 | 30/03/2016 |
Nicolas Gonzalez Alvaro | Secretario | 12/08/2013 | 30/03/2016 |
Nicolas Gonzalez Alvaro | Consejero | 30/01/2012 | 30/03/2016 |
Nicolas Gonzalez Marta | Consejero | 12/08/2013 | 30/03/2016 |
Nicolas Gonzalez Alfredo | Secretario | 30/01/2012 | 12/08/2013 |
Nicolas Gonzalez Alfredo | Secretario | 01/07/2011 | 12/08/2013 |
Ribot Herrero Esteban | Presidente | 30/01/2012 | 12/08/2013 |
Ribot Herrero Esteban | Consejero | 30/01/2012 | 12/08/2013 |
Nicolas Ens Alfredo Antonio | Presidente | 01/07/2011 | 30/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORTH WIND YARD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 71, S 8, H B 101636, I/A 46 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 781/2015, AUTO FIRME DE FECHA 27/11/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 71, S 8, H B 101636, I/A 46 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- PERDIDA DEL CARACTER UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 70, S 8, H B 101636, I/A 45 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.224.251,93 | Euros |
Capital Actual: | 2.224.251,93 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 70, S 8, H B 101636, I/A 45 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Capital Anterior: | 8.568.231,94 | Euros |
Disminución de capital | 8.568.231,94 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 70, S 8, H B 101636, I/A 45 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "CEATRES 2000 SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 70, S 8, H B 101636, I/A 44 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 69, S 8, H B 101636, I/A 43 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 69, S 8, H B 101636, I/A 43 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 69, S 8, H B 101636, I/A 42 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 69, S 8, H B 101636, I/A 42 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08