NORTEBERRY SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO NOCINA. EL PONTARRON. 17 BAJO
Municipio Guriezo
Provincia Cantabria
Razón Social NORTEBERRY SL
CIF B39799572
Capital Social 6200.0 Euros
Fecha de Constitución 08/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NORTEBERRY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTEBERRY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Fernandez Manuel | Administrador Solidario | 18/04/2018 | 18/12/2020 |
Alonso Fernandez Manuel | Liquidador Solidario | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Bustamante Malanda Juan Carlos | Administrador Solidario | 18/04/2018 | 18/12/2020 |
Bustamante Malanda Juan Carlos | Liquidador Solidario | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Hisom Valeriu | Apoderado | 18/04/2018 | 18/12/2020 |
Bustamante Ferros Carlos | Administrador Unico | 19/06/2017 | 18/04/2018 |
Alonso Parra Imanol | Administrador Mancomunado | 14/05/2014 | 19/06/2017 |
Bustamante Ferros Carlos | Administrador Mancomunado | 14/05/2014 | 19/06/2017 |
ACTOS BORME DE NORTEBERRY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 142, S 8, H S 28996, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 142, S 8, H S 28996, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 142, S 8, H S 28996, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-39
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 142, S 8, H S 28996, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 142, S 8, H S 28996, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 141, S 8, H S 28996, I/A 4 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 140, S 8, H S 28996, I/A 3 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 140, S 8, H S 28996, I/A 3 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 140, S 8, H S 28996, I/A 3 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 140, S 8, H S 28996, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-39