NORSOL RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE EMPRESARIAL INBISA-VILLAFRIA - NAVES 4 Y 5,
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social NORSOL RENOVABLES SL
CIF B09498882
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 16/01/2009
Nombres Anteriores
- VEZAL 2 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NORSOL RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORSOL RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zaldo Saiz Jorge | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 13/07/2016 |
Zaldo Saiz Martin | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 13/07/2016 |
Velasco Bartolome Raul | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 06/11/2012 |
ACTOS BORME DE NORSOL RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 36, S 8, H BU 13070, I/A 5 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 36, S 8, H BU 13070, I/A 5 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-09
- Otras modificaciones estatutarias: El cargo de Administrador será retribuido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 36, S 8, H BU 13070, I/A 4 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-09
Empresa: VEZAL 2 SL
- NORSOL RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 35, S 8, H BU 13070, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-09
Empresa: VEZAL 2 SL
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 35, S 8, H BU 13070, I/A 2 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-09
Empresa: VEZAL 2 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 35, S 8, H BU 13070, I/A 2 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-09
Empresa: VEZAL 2 SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-09
Empresa: VEZAL 2 SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-09
Empresa: VEZAL 2 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 34, S 8, H BU 13070, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-09
Empresa: VEZAL 2 SL
Dirección:PQUE EMPRESARIAL INBISA-VILLAFRIA - NAVES 4 Y 5, (BURGOS)
Comienzo de operaciones:16/01/09
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:Producción y distribución de energía eléctrica y gas. Instalaciones y mantenimientos eléctricos. Montajes de estructuras metálicas. Hostelera. Fabricación y explotación de instalaciones de energía solar, biomasa o cualquier energía renovable. Comercio de combustibles. Operaciones inmobiliarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 34, S 8, H BU 13070, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-09