NORSIS CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE EMPRESARIAL ZUATZU, EDIF. ZURRIOLA, FRANCISCO
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social NORSIS CONSULTORIA SL
CIF B75188342
Capital Social 5734.0 Euros
Fecha de Constitución 20/11/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario DEXAIE HOLDING SL
VINCULACIONES DE NORSIS CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORSIS CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEXAIE HOLDING SL | Socio Unico | 24/11/2017 | 04/02/2021 |
DEXAIE HOLDING SL | Administrador Unico | 24/11/2017 | 04/02/2021 |
Suarez Gonzalez Yaiza | Apoderado | 26/02/2018 | 04/02/2021 |
Villar Azurmendi Luis | Liquidador | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
ACTOS BORME DE NORSIS CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 55, S 8, H SS 40206, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 55, S 8, H SS 40206, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 55, S 8, H SS 40206, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 55, S 8, H SS 40206, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.734,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.734,00 | Euros |
Porcentaje: | 91,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 54, S 8, H SS 40206, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 53, S 8, H SS 40206, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
- RECEPCION DE PATRIMONIO COMO SOCIEDAD BENEFICIARIA DE ESCISION PARCIAL DE "NORSIS CREACIONES, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 53, S 8, H SS 40206, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 50, S 8, H SS 40206, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 50, S 8, H SS 40206, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Dirección:PQUE EMPRESARIAL ZUATZU, EDIF. ZURRIOLA, FRANCISCO (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:20/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Análisis, desarrollo y gestión de sistemas de información aplicando estándares de Internet, así como el comercio electrónico y desarrollo de la actividad empresarial electrónica, conocimientos como e-busines y e-commerce, con todo lo que ello pueda conllevar de actividades complementarias de publ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 50, S 8, H SS 40206, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20