NORSEÑAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Florez, 64
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social NORSEÑAL SL
CIF B15705486
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CONSERVIAL INFRAESTRUCTURAS SL
VINCULACIONES DE NORSEÑAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORSEÑAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVIAL INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 15/01/2013 | 22/02/2013 |
FCC CONSTRUCCION SA | Vicepresidente | 22/02/2013 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Consejero | 22/02/2013 | |
Gil Casares Armada Francisco Javier | Secretario | 11/12/2012 | 22/02/2013 |
Gil Casares Armada Francisco Javier | Consejero | 11/12/2012 | 22/02/2013 |
IBERICA DE SERVICIOS Y OBRAS SA | Consejero | 22/02/2013 | |
Lopez Barranco Cristina | Vicesecret. | 22/02/2013 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Presidente | 22/02/2013 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Consejero | 22/02/2013 | |
MEGAPLAS SA | Consejero | 22/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORSEÑAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 178, S 8, H C 23039, I/A 66 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 178, S 8, H C 23039, I/A 66 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 178, S 8, H C 23039, I/A 66 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 168, S 8, H C 23039, I/A 65 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 178, S 8, H C 23039, I/A 63 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 178, S 8, H C 23039, I/A 63 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-15
- La Consejera, "IBERICA DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.", cambió su denominación por la de "FCC ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 209, S 8, H C 23039, I/A 2 N (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15
- EL CONSEJERO "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA" SUSTITUYE A DON JOSE MIGUEL JANICES PEREZ COMO REPRESENTANTE POR DON SANTIAGO RUIZ GONZALEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 177, S 8, H C 23039, I/A 59 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-15