NORPROICON 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMPO DE RIAL 79 BAJO
Municipio Val do Dubra
Provincia A Coruña
Razón Social NORPROICON 2008 SL
CIF B26380873
Capital Social 80260.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NORPROICON 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORPROICON 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nieto Recarey Juan-antonio | Liquidador Solidario | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
Nieto Recarey Juan-antonio | Administrador Solidario | 01/03/2017 | 30/10/2019 |
Raña Varela Enrique | Liquidador Solidario | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
Raña Varela Enrique | Administrador Solidario | 01/03/2017 | 30/10/2019 |
Raña Varela Enrique | Socio Unico | 11/01/2013 | 01/03/2017 |
Raña Varela Enrique | Administrador Unico | 11/01/2013 | 01/03/2017 |
Boudjenane Nuñez Cristobal Gamall | Administrador Solidario | 15/01/2009 | 11/01/2013 |
Raña Varela Enrique | Administrador Solidario | 15/01/2009 | 11/01/2013 |
ACTOS BORME DE NORPROICON 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
- La albañileria y pequeños trabajos de construcción en general. Trabajos de yeso y escayola y decoración de edificos y locales. Construcción completa, reparación y conservación de edificios. Reformas interiores y exteriores en general. Carpintería de madera y metálica y pintura. Promoción de todo tip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
- C/ CAMPO DE RIAL 79 BAJO (VAL DO DUBRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Domicilio social.-. Artículo de los estatutos: 5º. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 2º. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
Capital Anterior: | 50.260,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 80.260,00 | Euros |
Porcentaje: | 59,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 34, S 8, H C 44821, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15