NOROESTETICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOROESTETICA SL
CIF B93295384
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 25/11/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE NOROESTETICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOROESTETICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 16/03/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 16/03/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 16/03/2018 | 18/10/2018 |
Delange Van Der Kroft Marina | Apoderado | 02/10/2015 | 16/03/2018 |
Torres Miro Manuel | Administrador Unico | 16/12/2013 | 16/03/2018 |
Valverde Rios Belen | Apoderado | 28/10/2015 | 16/03/2018 |
ACTOS BORME DE NOROESTETICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37590 , F 114, S 8, H M 669979, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37590 , F 114, S 8, H M 669979, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37590 , F 114, S 8, H M 669979, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37590 , F 114, S 8, H M 669979, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215, L 4122, F 164, S 8, H MA120961, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215, L 4122, F 164, S 8, H MA120961, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215, L 4122, F 164, S 8, H MA120961, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215, L 4122, F 164, S 8, H MA120961, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215, L 4122, F 164, S 8, H MA120961, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215, L 4122, F 163, S 8, H MA120961, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-29