NORMOND GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 512
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORMOND GROUP SL
CIF B65190456
Capital Social 150000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 14/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NORMOND GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORMOND GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Grijelmo Gonzalo Ricardo | REP.ADM.CONC | 23/06/2021 | 08/04/2024 |
PKF ATTEST CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 23/06/2021 | 08/04/2024 |
Balil Palau Ribes Lorenzo | Administrador Unico | 07/02/2019 | 15/10/2021 |
Segura Planas Salvador | Administrador Unico | 31/07/2018 | 07/02/2019 |
Segura Capdevila Salvador | Consejero | 02/11/2012 | 31/07/2018 |
Segura Planas Salvador | Secretario | 02/11/2012 | 31/07/2018 |
Segura Planas Salvador | Consejero | 02/11/2012 | 31/07/2018 |
Segura Planas Salvador | Consejero Delegado | 02/11/2012 | 31/07/2018 |
Anton De Vez Graziella | Presidente | 02/11/2012 | 19/04/2018 |
Anton De Vez Graziella | Consejero | 02/11/2012 | 19/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORMOND GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 74, S 8, H B 387456, I/A 16 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 57/2021, AUTO FIRME DE FECHA 19/05/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 74, S 8, H B 387456, I/A 16 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 74, S 8, H B 387456, I/A 16 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 73, S 8, H B 387456, I/A 15 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 57/2021, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 23/02/2021 Y 15/04/2021, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 73, S 8, H B 387456, I/A 15 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 73, S 8, H B 387456, I/A 15 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 57/2021, AUTO FIRME DE FECHA 25/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 72, S 8, H B 387456, I/A 14 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 72, S 8, H B 387456, I/A 14 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7: MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL, NUMERO Y NUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 70, S 8, H B 387456, I/A 13 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41525 , F 70, S 8, H B 387456, I/A 13 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-08