NORFOR MADERAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social NORFOR MADERAS SA
CIF A36361103
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NORFOR MADERAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORFOR MADERAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borges Lencart E Silva Pedro | Apoderado Mancomunado | 01/12/2010 | 26/09/2013 |
Diaz Marcos Arturo | Apoderado Mancomunado | 01/12/2010 | 26/09/2013 |
ENCE TERRA SA | Administrador Unico | 12/12/2012 | 26/09/2013 |
ENCE TERRA SA | Socio único | 26/09/2013 | |
Medina Ors Guillermo | Apoderado | 12/12/2012 | 26/09/2013 |
Mora Ramirez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2013 | |
Taboada Gomez Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2013 | |
Busto Salgado Guillermo | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2010 | |
Busto Salgado Guillermo | Apoderado Mancomunado | 01/12/2010 | |
Llorente Morales Ricardo | Apoderado | 09/08/2010 | 01/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORFOR MADERAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 201, S 8, H PO 25763, I/A D1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 201, S 8, H PO 25763, I/A D1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-36
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 201, S 8, H PO 25763, I/A D1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-36
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 201, S 8, H PO 25763, I/A D1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 200, S 8, H PO 25763, I/A 36 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 200, S 8, H PO 25763, I/A 35 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-219-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600, L 3600, F 200, S 8, H PO 25763, I/A 33 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-36
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467, L 2467, F 226, S 8, H PO 25763, I/A 32 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467, L 2467, F 225, S 8, H PO 25763, I/A 31 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-36