NORDIC BLUE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sevilla, 17
Código Postal 11402
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORDIC BLUE SL
CIF B72191737
Capital Social 497646.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/06/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Stm Fiduciaire Nominees Ltd
VINCULACIONES DE NORDIC BLUE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORDIC BLUE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Herran Sabick Martin Jacobo | Liquidador | 02/06/2020 | 02/06/2020 |
First Names -ntc- Management Limited | Administrador Solidario | 29/05/2019 | 02/06/2020 |
First Names -ntc- Services Limited | Administrador Solidario | 29/05/2019 | 02/06/2020 |
Stm Fiduciaire Nominees Ltd | Socio Unico | 01/12/2011 | 02/06/2020 |
Stm Fiduciaire Corporate Limited | Administrador Solidario | 09/10/2013 | 29/05/2019 |
Stm Fiduciaire Services Limited | Administrador Solidario | 09/10/2013 | 29/05/2019 |
Hampton Benedict John | Secretario | 01/12/2011 | 09/10/2013 |
Hampton Benedict John | Consejero | 01/12/2011 | 09/10/2013 |
Mccabe Michael | Vicepresidente | 01/12/2011 | 09/10/2013 |
Mccabe Michael | Consejero | 01/12/2011 | 09/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORDIC BLUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 142, S 8, H CA 42668, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 142, S 8, H CA 42668, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 142, S 8, H CA 42668, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-11
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 142, S 8, H CA 42668, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 142, S 8, H CA 42668, I/A 4 r (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 141, S 8, H CA 42668, I/A 4 b (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-15-11
- C/ SEVILLA 17 2º A (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 141, S 8, H CA 42668, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 141, S 8, H CA 42668, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 141, S 8, H CA 42668, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-11
- PLAZA MAYOR, EDIFICIO SOTOVILA C/ JACINTO S/N, PUE (SAN ROQUE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 140, S 8, H CA 42668, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-11