NORDEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social . El Soler
Código Postal 08650
Municipio Sallent
Provincia Barcelona
Razón Social NORDEN SA
CIF A58198839
Actividad Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NORDEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORDEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA RUISEÑORES SL | Administrador Concursal | 14/06/2013 | 29/04/2019 |
CASTILLERO AUDITORES SLP | Auditor | 11/01/2011 | 29/04/2019 |
CASTILLERO AUDITORES SLP | Auditor de Cuentas Consolidado | 11/01/2011 | 29/04/2019 |
CASTILLERO AUDITORES SLP | Auditor de Cuentas Consolidado | 13/02/2014 | 29/04/2019 |
CASTILLERO AUDITORES SLP | Auditor | 13/02/2014 | 29/04/2019 |
Coronado Nasarre Gregorio Juan | REP.ADM.CONC | 14/06/2013 | 29/04/2019 |
LAES NEXIA & CASTILLERO AUDITORES SLP | Auditor | 04/04/2016 | |
PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 25/07/2011 | 09/02/2016 |
Raventos Irigoyen Jaime | REPR.143 RRM | 25/07/2011 | 09/02/2016 |
Marin Casanova Ignacio Jose | Apoderado | 04/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORDEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 194, S 8, H B 13275, I/A 41 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 182/2013, AUTO FIRME DE FECHA 01/04/2019,POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 194, S 8, H B 13275, I/A 41 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 194, S 8, H B 13275, I/A 41 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 194, S 8, H B 13275, I/A 40 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION LETRA A, DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 194, S 8, H B 13275, I/A 39 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 193, S 8, H B 13275, I/A 38 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE ZARAGOZA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 182/2013,RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 17/10/2014 Y 21/07/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 193, S 8, H B 13275, I/A 38 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 193, S 8, H B 13275, I/A 38 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46297 , F 193, S 8, H B 13275, I/A 37 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE ZARAGOZA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 182/2013, AUTO NO FIRME DE FECHA 08/05/2013,ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 192, S 8, H B 13275, I/A A (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-08