NORBBEN GLOBAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA MADRID-CADIZ 555'7 - CP 41700
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Razón Social NORBBEN GLOBAL SA
CIF A42716597
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/01/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NORBBEN GLOBAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORBBEN GLOBAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benhaddad Hassnaoui Nour El Houda | Administrador Unico | 31/08/2021 | 16/08/2024 |
Benhaddad Hassnaoui Nour El Houda | Liquidador Unico | 16/08/2024 | 16/08/2024 |
Benhaddad Hassnaoui Nour El Houda | Consejero | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Benhaddad Hassnaoui Nour El Houda | Vicepresidente | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Boumnina Bahae Eddine | Consejero | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Boumnina Bahae Eddine | Presidente | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Boumnina Bahae Eddine | Consejero Delegado | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Zuza Lanz Juan Maria | Vicesecretario No Consejero | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Zuza Ruiz De Alda Ignacio | Secretario No Consejero | 18/02/2021 | 31/08/2021 |
Ramirez Pascual Basilio Vicente | Consejero | 18/02/2021 | 28/05/2021 |
ACTOS BORME DE NORBBEN GLOBAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE131780, I/A 4 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE131780, I/A 4 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE131780, I/A 4 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE131780, I/A 4 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE131780, I/A 4 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
- CTRA MADRID-CADIZ 555'7 - CP 41700 (DOS HERMANAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7101 , F 105, S 8, H SE131780, I/A 2 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7101 , F 105, S 8, H SE131780, I/A 2 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10941, L 8219, F 60, S 8, H V 196714, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10941, L 8219, F 60, S 8, H V 196714, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10941, L 8219, F 60, S 8, H V 196714, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-46