NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/04/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 15/03/2021 | 06/09/2022 |
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | Socio Unico | 04/05/2010 | 06/09/2022 |
Cajastur Gestion Sociedad Gestora De Instituciones | Apoderado | 07/05/2010 | 06/09/2022 |
Cajastur Gestion Sociedad Gestora De Instituciones | Entidad Gestora | 04/05/2010 | 06/09/2022 |
Cubero Garcia Jose Maria | Liquidador | 06/09/2022 | 06/09/2022 |
Cubero Garcia Jose Maria | Consejero | 22/08/2012 | 06/09/2022 |
Cubero Garcia Jose Maria | Presidente | 22/08/2012 | 06/09/2022 |
Cubero Pedregal Ignacio | Consejero | 15/10/2012 | 06/09/2022 |
Cubero Pedregal Ignacio | Liquidador Suplente | 06/09/2022 | 06/09/2022 |
Cubero Pedregal Susana | Consejero | 15/10/2012 | 06/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41517 , F 15, S 8, H M 498172, I/A 20 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41517 , F 15, S 8, H M 498172, I/A 20 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41517 , F 15, S 8, H M 498172, I/A 20 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41517 , F 15, S 8, H M 498172, I/A 20 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
- Baja en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 136, S 8, H M 498172, I/A 1M (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41517 , F 15, S 8, H M 498172, I/A 19 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 144, S 8, H M 498172, I/A 18 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 144, S 8, H M 498172, I/A 18 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 144, S 8, H M 498172, I/A 18 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 144, S 8, H M 498172, I/A 17 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28