NON STOP CERRO GORDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Conde de la Torre del Fresno, 1
Código Postal 06009
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social NON STOP CERRO GORDO SL
CIF B06672125
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Actividades de los gimnasios
Fecha de Constitución 01/01/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NON STOP CERRO GORDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NON STOP CERRO GORDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Millan Angel-abel | Consejero | 07/01/2015 | 27/03/2024 |
Angel-abel Aguilar Millan | Consejero | 27/03/2024 | |
David Garcia Casado | Secretario | 27/03/2024 | |
David Garcia Casado | Liquidador | 27/03/2024 | 27/03/2024 |
David Garcia Casado | Consejero | 27/03/2024 | |
Garcia Casado David | Consejero | 07/01/2015 | 27/03/2024 |
Garcia Casado David | Secretario | 07/01/2015 | 27/03/2024 |
Jose-antonio Rodriguez Gutierrez | Consejero Delegado | 27/03/2024 | |
Jose-antonio Rodriguez Gutierrez | Presidente | 27/03/2024 | |
Jose-antonio Rodriguez Gutierrez | Consejero | 27/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NON STOP CERRO GORDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 13, S 8, H BA 26180, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 13, S 8, H BA 26180, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 13, S 8, H BA 26180, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-06
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 13, S 8, H BA 26180, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-06
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 11, S 8, H BA 26180, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-06
Dirección:PLAZA CONDE DE LA TORRE 1 - BLOQUE R-16 (BADAJOZ)
Comienzo de operaciones:01/01/15
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Prestación de todo tipo de servicios deportivos, de cultura física y estética. Organización de eventos deportivos. CNAE: 9313. Venta de todo tipo de artículos y productos deportivos y de merchandising
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 11, S 8, H BA 26180, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-06