NOMIT INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social NOMIT INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Polanco Moreno Ignacio
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE NOMIT INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOMIT INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/08/2009 | 23/09/2010 |
Garcia Granda Bernardo | Secretario No Consejero | 02/10/2009 | 23/09/2010 |
Polanco Moreno Ignacio | Presidente | 07/05/2010 | 23/09/2010 |
Polanco Moreno Ignacio | Consejero | 07/05/2010 | 23/09/2010 |
Valero Cascante Adolfo | Consejero | 07/05/2010 | 23/09/2010 |
Aranaz Cortezo Jose Maria | Secretario No Consejero | 02/10/2009 | |
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA | Entidad Gestora | 07/09/2009 |
ACTOS BORME DE NOMIT INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 138, S 8, H M 237149, I/A 34 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 138, S 8, H M 237149, I/A 34 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID DENOMINADA "NOMIT IV GLOBAL SICAV, SA" -ACTUALMENTE "NOMIT GLOBAL SICAV, SA".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 138, S 8, H M 237149, I/A 34 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- ABSORBIDA "NOMIT INVERSIONES SICAV SA", con domicilio en Madrid, calle Mendez Núñez 17, inscrita en este Registro al Toomo 14.364, folio 211, sección 8, hoja número M-237.149
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14364 , F 211, S 8, H M 237149, I/A 1 M (08/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 138, S 8, H M 237149, I/A 33 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
- MODIFICACION DEL CAPITAL ESTATUTARIA INICIAL Y MAXIMO Y MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 137, S 8, H M 237149, I/A 32 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 137, S 8, H M 237149, I/A 31 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 137, S 8, H M 237149, I/A 31 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-28