NOMBRA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 124
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOMBRA CONSULTING SL
CIF B63605505
Capital Social 85000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/09/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOMBRA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOMBRA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEMAN CBX BRANDING SA | Administrador Unico | 01/10/2019 | |
COLEMAN CBX BRANDING SL | Liquidador | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
COLEMAN CBX BRANDING SL | Administrador Unico | 15/07/2011 | 01/10/2019 |
Mirabet Juliachs Victor | REPR.143 RRM | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
Mirabet Juliachs Victor | REPR.143 RRM | 15/07/2011 | 01/10/2019 |
Arquimbau Galbany Francesc | Apoderado | 09/05/2011 | 23/05/2012 |
HESATO INVERSIONS SL | Administrador Unico | 15/07/2011 | |
Puyuelo Casasnovas Fernando | REPR.143 RRM | 15/07/2011 |
ACTOS BORME DE NOMBRA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 7, S 8, H B 289414, I/A 12 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 7, S 8, H B 289414, I/A 12 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 7, S 8, H B 289414, I/A 12 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
- CL ROGER DE LLURIA, NUMERO 124, PLANTA 8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 7, S 8, H B 289414, I/A 11 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 7, S 8, H B 289414, I/A 10 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
- CL DOCTOR FLEMING NUM.11 PTAS.2 Y 3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 6, S 8, H B 289414, I/A 9 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
Capital Anterior: | 35.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 85.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 142,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 6, S 8, H B 289414, I/A 8 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 6, S 8, H B 289414, I/A 7 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 31.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 872,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 5, S 8, H B 289414, I/A 6 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08