NOITEBRA SA - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social NOITEBRA SA
CIF A48072441
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NOITEBRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOITEBRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Diz Carlos Javier | Liquidador | 26/05/2015 | 26/05/2015 |
Torres Diz Carlos Javier | Administrador Solidario | 14/12/2012 | 26/05/2015 |
Vila Palacio Maria Carmen | Administrador Solidario | 14/12/2012 | 26/05/2015 |
Torres Vila Maria Carmen | Administrador Solidario | 14/12/2012 |
ACTOS BORME DE NOITEBRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 11 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 11 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 11 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 11 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 10 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 10 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ 10 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 50, S 8, H BI 899,A , I/ N (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1, F 49, S 8, H BI 899,A , I/ 9 .H (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-48