NOHALES COMUNICACION VISUAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Industrial del Mueble Ramon Ortin, 10
Código Postal 30510
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Razón Social NOHALES COMUNICACION VISUAL SL
CIF B73612954
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 18/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mario Nohales Requena
VINCULACIONES DE NOHALES COMUNICACION VISUAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOHALES COMUNICACION VISUAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mario Nohales Requena | Socio Unico | 14/01/2009 | 15/04/2013 |
Mario Nohales Requena | Administrador Unico | 14/01/2009 | 15/04/2013 |
Mario Nohales Requena | Liquidador | 15/04/2013 | 15/04/2013 |
ACTOS BORME DE NOHALES COMUNICACION VISUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 102, S 8, H MU 70303, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 102, S 8, H MU 70303, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 102, S 8, H MU 70303, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 102, S 8, H MU 70303, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 101, S 8, H MU 70303, I/A 1 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 101, S 8, H MU 70303, I/A 1 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-30
Dirección:C/ INDUSTRIAL DEL MUEBLE RAMON ORTIN 10 - POLIGONO (YECLA)
Comienzo de operaciones:18/12/08
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:Los servicios de publicidad, relaciones publicas y similares; servicios fotograficos, diseño de paginas web e impresion digital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 101, S 8, H MU 70303, I/A 1 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-30