NOGUEGA INVERSION DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Gonzalez Caraballo, 1
Código Postal 41020
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOGUEGA INVERSION DENTAL SL
CIF B91891846
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 28/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario DENTAL&COMPANY CENTER SL
VINCULACIONES DE NOGUEGA INVERSION DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOGUEGA INVERSION DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTAL&COMPANY CENTER SL | Socio Unico | 12/06/2015 | 29/01/2016 |
Gallego Moyano Jose Maria | Administrador Unico | 30/10/2014 | 29/01/2016 |
Gallego Moyano Jose Maria | Liquidador Unico | 29/01/2016 | 29/01/2016 |
Gallego Moyano Jose Maria | Socio Unico | 30/10/2014 | 12/06/2015 |
Gallego Moyano Jose Maria | Administrador Solidario | 19/08/2010 | 09/06/2014 |
Nogueras Moreno Francisco Javier | Administrador Solidario | 19/08/2010 | 09/06/2014 |
ACTOS BORME DE NOGUEGA INVERSION DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 15, S 8, H SE 87070, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 15, S 8, H SE 87070, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 15, S 8, H SE 87070, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 15, S 8, H SE 87070, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 15, S 8, H SE 87070, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 15, S 8, H SE 87070, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 14, S 8, H SE 87070, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 14, S 8, H SE 87070, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 14, S 8, H SE 87070, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 14, S 8, H SE 87070, I/A 2 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41