NOGAL BALBOA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 66
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOGAL BALBOA SL
CIF B82731530
Capital Social 230473.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lacosta Gimeno Jesus
VINCULACIONES DE NOGAL BALBOA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOGAL BALBOA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lacosta Gimeno Jesus | Liquidador | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
Lacosta Gimeno Jesus | Administrador Unico | 26/04/2012 | 06/11/2019 |
Lacosta Gimeno Jesus | Socio Unico | 13/01/2012 | 06/11/2019 |
Torre Garcia Juan Manuel | Administrador Unico | 08/11/2011 | 26/04/2012 |
Agreda Garcia Luis | Administrador Solidario | 08/11/2011 | |
Ruiz De La Hermosa Andres Angel | Administrador Solidario | 08/11/2011 |
ACTOS BORME DE NOGAL BALBOA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 177, S 8, H M 262980, I/A 7 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 177, S 8, H M 262980, I/A 7 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 177, S 8, H M 262980, I/A 7 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 177, S 8, H M 262980, I/A 7 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
- C/ JORGE JUAN 66 - 5º PLANTA PUERTA B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 176, S 8, H M 262980, I/A 6 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 176, S 8, H M 262980, I/A 6 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 176, S 8, H M 262980, I/A 6 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 176, S 8, H M 262980, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA NUMERO 55, 3 PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 175, S 8, H M 262980, I/A 4 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
- EL DEARROLLO DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES, INVERSIONES E INICIATIVAS INMOBILIARIAS POR CUENTA PROPIA Y AJENA. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15617 , F 175, S 8, H M 262980, I/A 4 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28