NOEVALYS PATRIMONIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Julio Antonio, 4
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOEVALYS PATRIMONIO SL
CIF B98877400
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 01/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Picornell Rossignol Santiago Renato
VINCULACIONES DE NOEVALYS PATRIMONIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOEVALYS PATRIMONIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Sandrine Marie Madeleine Gilberte | Apoderado Solidario | 11/12/2017 | 20/11/2018 |
Grau Romeu Inmaculada | Apoderado Solidario | 11/12/2017 | 20/11/2018 |
Picornell Rossignol Santiago Renato | Socio Unico | 30/12/2016 | 20/11/2018 |
Picornell Rossignol Santiago Renato | Administrador Unico | 30/12/2016 | 20/11/2018 |
Picornell Rossignol Santiago Renato | Liquidador Unico | 20/11/2018 | 20/11/2018 |
ACTOS BORME DE NOEVALYS PATRIMONIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 16, S 8, H V 173929, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 16, S 8, H V 173929, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 16, S 8, H V 173929, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 16, S 8, H V 173929, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 16, S 8, H V 173929, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 16, S 8, H V 173929, I/A 3 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-46
- a) Captación de consultores especializados por función, sector, geografía, con capacidad de liderazgo de la empresa a través de, búsqueda ejecutiva, estudios de mercado, supervisión de equipos y consulting empresarial, dirigido a mejorar la organización y gestión de empresas. Estudio y análisis del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 15, S 8, H V 173929, I/A 2 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 14, S 8, H V 173929, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 14, S 8, H V 173929, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Dirección:C/ JULIO ANTONIO 4 6 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/01/17
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto: a) Captación de consultores especializados por función, sector, geografía, con capacidad de liderazgo de la empresa a través de, búsqueda ejecutiva, estudios de mercado, supervisión de equipos y consulting empresarial, dirigido a mejorar la organización y gestión de e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10216, L 7498, F 14, S 8, H V 173929, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46