NODES ECOM GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vic, 54
Código Postal 08120
Municipio La Llagosta
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NODES ECOM GROUP SL
CIF B67319368
Capital Social 113821.0 Euros
Fecha de Constitución 12/11/2018
Página Web www.jardinitis.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ACORDIA ACR SL
VINCULACIONES DE NODES ECOM GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NODES ECOM GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACORDIA ACR SL | Auditor | 19/02/2021 | 30/10/2023 |
Afonso Gonzalez Bernard | REP.ADM.CONC | 03/03/2022 | 30/10/2023 |
MAJO ROSSELL MARC | Apoderado Solidario | 24/08/2020 | 30/10/2023 |
RCD CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 03/03/2022 | 30/10/2023 |
Majo Rossell Marc | Consejero | 16/12/2019 | 03/03/2022 |
Majo Rossell Marc | Presidente | 13/08/2021 | 03/03/2022 |
Majo Rossell Marc | Consejero Delegado Solidario | 13/08/2021 | 03/03/2022 |
Marron Martin Jordi | Consejero | 16/12/2019 | 03/03/2022 |
Pujadas Botey Arcadi | Consejero | 16/12/2019 | 03/03/2022 |
Pujadas Botey Arcadi | Secretario | 13/08/2021 | 03/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NODES ECOM GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 49, S 8, H B 526789, I/A 14 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1185/2021, AUTO FIRME DE FECHA 16/10/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 49, S 8, H B 526789, I/A 14 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 49, S 8, H B 526789, I/A 14 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1185/2021, SENTENCIA FIRME DE FECHA 15/09/2022, CALIFICACION DEL CONCURSO COMO CULPABLE E INHABILITACION DE JORDI MARRON MARTIN, MARC MAJO ROSSELL Y ARCADI PUJADAS BOTEY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 49, S 8, H B 526789, I/A 13 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1185/2021, AUTO FIRME DE FECHA 20/04/2022, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 48, S 8, H B 526789, I/A 12 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 47, S 8, H B 526789, I/A 11 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 BCN, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1185/2021, AUTOS FIRMES DE FECHA 02/12/2021: DECLARACION CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA FASE DE LIQUIDACION; Y 15/12/2021: TRANSFORMACION DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN ORDINARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 47, S 8, H B 526789, I/A 11 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 47, S 8, H B 526789, I/A 11 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 47, S 8, H B 526789, I/A 11 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
- Sociedades absorbidas: WELLINDAL E- COMMERCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47433 , F 42, S 8, H B 526789, I/A 10 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-08