NODALIA PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cerro del Aguila, 5
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NODALIA PROYECTOS SL
CIF B85737625
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 09/09/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NODALIA PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NODALIA PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pajares Rodriguez Monica | Liquidador Mancomunado | 25/03/2013 | 14/11/2018 |
Rodriguez Diez Fernando | Liquidador Mancomunado | 25/03/2013 | 14/11/2018 |
Pajares Rodriguez Monica | Administrador Mancomunado | 21/09/2009 | 25/03/2013 |
Pajares Rodriguez Monica | Apoderado | 21/09/2009 | 25/03/2013 |
Pajares Rodriguez Monica | Apoderado Solidario | 08/07/2010 | 25/03/2013 |
Rodriguez Diez Fernando | Administrador Mancomunado | 21/09/2009 | 25/03/2013 |
Rodriguez Diez Fernando | Apoderado | 21/09/2009 | 25/03/2013 |
Rodriguez Diez Fernando | Apoderado Solidario | 08/07/2010 | 25/03/2013 |
ACTOS BORME DE NODALIA PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 45, S 8, H M 486784, I/A 6 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 45, S 8, H M 486784, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 45, S 8, H M 486784, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 45, S 8, H M 486784, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 44, S 8, H M 486784, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 44, S 8, H M 486784, I/A 3 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 44, S 8, H M 486784, I/A 2 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 42, S 8, H M 486784, I/A 1 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Dirección:AVDA DEL CERRO DEL AGUILA, 5, 1& - LOCAL P13 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Comienzo de operaciones:09/09/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La construcción completa de obra nueva, la reforma, la reparación, la conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de edificaciones públicas y privadas y cualquier clase de inmuebles. La decoración integral y el diseñode interiores y/o exteriores, y la compraventa de muebles..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27018 , F 42, S 8, H M 486784, I/A 1 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28