NOCUMVI 84 SL - EXTINGUIDA
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social NOCUMVI 84 SL
CIF B61596839
Capital Social 46097.62 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOCUMVI 84 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOCUMVI 84 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villa Sanchez Amparo | Administrador Unico | 13/05/2019 | 14/06/2019 |
Villa Sanchez Amparo | Liquidador | 14/06/2019 | 14/06/2019 |
Cumplido Bruque Enrique | Administrador Solidario | 31/01/2018 | 13/05/2019 |
Villa Sanchez Amparo | Administrador Solidario | 31/01/2018 | 13/05/2019 |
Villa Sanchez Amparo | Administrador | 31/01/2018 |
ACTOS BORME DE NOCUMVI 84 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 128, S 8, H B 172221, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 128, S 8, H B 172221, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 128, S 8, H B 172221, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Capital Anterior: | 12.020,24 | Euros |
Aumento de capital: | 34.077,38 | Euros |
Capital Actual: | 46.097,62 | Euros |
Porcentaje: | 283,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 127, S 8, H B 172221, I/A 4 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 127, S 8, H B 172221, I/A 4 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 127, S 8, H B 172221, I/A 4 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 127, S 8, H B 172221, I/A 3 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 127, S 8, H B 172221, I/A 3 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08