NOBLASTEC PATRIMONIS SL - EXTINGUIDA
Municipio Almassora
Provincia Castellón/Castello
Razón Social NOBLASTEC PATRIMONIS SL
CIF B12684577
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Blasco Casanova Medin
Propietario SUMINISTROS TECNICOS CASTELLON SL
VINCULACIONES DE NOBLASTEC PATRIMONIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOBLASTEC PATRIMONIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasco Casanova Medin | Administrador Unico | 16/07/2009 | 08/02/2010 |
SUMINISTROS TECNICOS CASTELLON SL | Socio Unico | 12/08/2009 | 08/02/2010 |
Blasco Casanova Medin | Administrador Solidario | 16/07/2009 | |
Novalbos Celma Miguel Angel | Administrador Solidario | 16/07/2009 |
ACTOS BORME DE NOBLASTEC PATRIMONIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283, L 846, F 175, S 8, H CS 24223, I/A 4 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283, L 846, F 175, S 8, H CS 24223, I/A 4 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283, L 846, F 175, S 8, H CS 24223, I/A 3 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283, L 846, F 175, S 8, H CS 24223, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283, L 846, F 175, S 8, H CS 24223, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283, L 846, F 175, S 8, H CS 24223, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-12