NOBANELL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Calabria, 162
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOBANELL SL
CIF B65766172
Capital Social 130000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carbonell Darbra Marc
VINCULACIONES DE NOBANELL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOBANELL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Darbra Marc | Administrador Unico | 23/03/2012 | 19/03/2020 |
Cruz De Pablo Jorge | Administrador Concursal | 19/03/2020 | 19/03/2020 |
Nogues Recasens Cristina | Apoderado | 30/03/2012 | 19/03/2020 |
ACTOS BORME DE NOBANELL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 119, S 8, H B 421384, I/A 6 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 606/2019, AUTO FIRME DE FECHA 20/01/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 119, S 8, H B 421384, I/A 6 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 119, S 8, H B 421384, I/A 6 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 606/2019, AUTO FIRME DE FECHA 30/05/2019, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 03/07/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 118, S 8, H B 421384, I/A 5 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 118, S 8, H B 421384, I/A 5 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Capital Anterior: | 23.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 107.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 465,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 118, S 8, H B 421384, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 118, S 8, H B 421384, I/A 3 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 117, S 8, H B 421384, I/A 2 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 116, S 8, H B 421384, I/A 1 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Dirección:CL CALABRIA Num.162 P.6 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:22/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43090 , F 116, S 8, H B 421384, I/A 1 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08