NOA PATRIMONIO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Ferran, 3
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOA PATRIMONIO SICAV
Capital Social 2500000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/10/2015
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NOA PATRIMONIO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOA PATRIMONIO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Borras Alberto | Consejero | 20/10/2015 | 03/03/2023 |
Arroyo Borraz Alberto | Consejero | 04/10/2021 | 03/03/2023 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Entidad Depositaria | 20/10/2015 | 03/03/2023 |
Figuera Santesmases Juan M& | Secretario No Consejero | 20/10/2015 | 03/03/2023 |
Figuera Santesmases Juan Maria | Liquidador | 03/03/2023 | 03/03/2023 |
GVC GAESCO GESTION SGIIC SA | Entidad Depositaria | 20/10/2015 | 03/03/2023 |
Montes Constanzo Shamara | Consejero | 04/10/2021 | 03/03/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/10/2015 | 03/03/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2018 | 03/03/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 31/10/2019 | 03/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOA PATRIMONIO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 7 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES S.A. (IBERCLEAR) COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 7 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 7 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 7 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 6 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 5 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 5 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 154, S 8, H B 474563, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 153, S 8, H B 474563, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 153, S 8, H B 474563, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08