NMERSO SP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Usausuaga, 7
Código Postal 48970
Municipio Basauri
Provincia Bizkaia
Razón Social NMERSO SP SL
CIF B95899654
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/11/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario VIRTUALWARE 2007 SA
VINCULACIONES DE NMERSO SP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NMERSO SP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrera Mayo Sergio | Secretario | 04/09/2018 | 23/12/2019 |
Barrera Mayo Sergio | Consejero | 04/09/2018 | 23/12/2019 |
Extremo Baigorri Asier | Consejero | 30/11/2017 | 23/12/2019 |
Extremo Baigorri Unai | Liquidador | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
VIRTUALWARE 2007 SA | Socio Unico | 04/09/2018 | 23/12/2019 |
VIRTUALWARE 2007 SA | Presidente | 30/11/2017 | 23/12/2019 |
VIRTUALWARE 2007 SA | Consejero Delegado | 30/11/2017 | 23/12/2019 |
VIRTUALWARE 2007 SA | Consejero | 30/11/2017 | 23/12/2019 |
Ibañez Cruz Javier | Secretario | 30/11/2017 | 04/09/2018 |
Ibañez Cruz Javier | Consejero | 30/11/2017 | 04/09/2018 |
ACTOS BORME DE NMERSO SP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 2 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 2 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 192, S 8, H BI 70665, I/A 2 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 190, S 8, H BI 70665, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Dirección:C/ USAUSUAGA 7 - POLIGONO DE ARTUNDUAGA (BASAURI)
Comienzo de operaciones:14/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La tenencia de acciones y participaciones en sociedades dedicadas a la explotación de salas de realidad virtual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 190, S 8, H BI 70665, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48