NJOY INNOVATIONS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Carlos Trias Bertran, 4
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NJOY INNOVATIONS SPAIN SL
CIF B86918851
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos del tabaco
Fecha de Constitución 20/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Njoy Innovations Limited
VINCULACIONES DE NJOY INNOVATIONS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NJOY INNOVATIONS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Infantes Juan | Liquidador | 05/12/2017 | 05/12/2017 |
Ekberg Bo | Apoderado Solidario | 09/06/2014 | 05/12/2017 |
Howse David | Apoderado Solidario | 09/06/2014 | 05/12/2017 |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Apoderado Solidario | 09/06/2014 | 05/12/2017 |
Njoy Innovations Limited | Socio Unico | 06/02/2014 | 05/12/2017 |
Perez Mansilla Delgado Patricia | Apoderado Solidario | 09/06/2014 | 05/12/2017 |
Perez Serrano Isabel | Apoderado Solidario | 09/06/2014 | 05/12/2017 |
Rodriguez Torres Iria | Apoderado Solidario | 09/06/2014 | 05/12/2017 |
Weiss Jeffrey Lloyd | Administrador Unico | 06/02/2014 | 05/12/2017 |
ACTOS BORME DE NJOY INNOVATIONS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 68, S 8, H M 574242, I/A 4 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 68, S 8, H M 574242, I/A 4 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 68, S 8, H M 574242, I/A 4 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 68, S 8, H M 574242, I/A 4 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
- MODIFICADAS LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL ADMINISTRADOR UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 68, S 8, H M 574242, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 68, S 8, H M 574242, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 67, S 8, H M 574242, I/A 2 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 63, S 8, H M 574242, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 63, S 8, H M 574242, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Dirección:PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 4 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, marketing, importación, exportación y comercialización, así como la prestación de servicios y gestión y administración, todo ello en relación con cigarrillos electrónicos. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31908 , F 63, S 8, H M 574242, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28