NIUCO CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sextante, 9
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIUCO CONSULTORIA SL
CIF B87813820
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/04/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario NIUCO EDUCACION SL
VINCULACIONES DE NIUCO CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIUCO CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Sanz Gemma | Liquidador | 14/02/2023 | 14/02/2023 |
Lazaro Navacerrada Jose Maria | Administrador Unico | 21/11/2018 | 14/02/2023 |
NIUCO EDUCACION SL | Socio Unico | 06/07/2017 | 14/02/2023 |
Cicuendez Arechavaleta Beatriz | Administrador Solidario | 06/07/2017 | 21/11/2018 |
Gamo Rodriguez Jose Ramon | Administrador Solidario | 06/07/2017 | 21/11/2018 |
ACTOS BORME DE NIUCO CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 12, S 8, H M 650174, I/A 4 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 12, S 8, H M 650174, I/A 4 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 12, S 8, H M 650174, I/A 4 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 12, S 8, H M 650174, I/A 4 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
- C/ SEXTANTE 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 11, S 8, H M 650174, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 11, S 8, H M 650174, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 11, S 8, H M 650174, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 11, S 8, H M 650174, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 11, S 8, H M 650174, I/A 2 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 9, S 8, H M 650174, I/A 1 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28