NITCO TYRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ramon Llull, 29
Código Postal 08251
Municipio Santpedor
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NITCO TYRES SL
CIF B16782534
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/08/2021
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Puig Luque Fermin
VINCULACIONES DE NITCO TYRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NITCO TYRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puig Luque Fermin | Administrador Unico | 20/05/2022 | 21/09/2023 |
Puig Rodriguez Meritxell | Administrador Unico | 02/09/2021 | 20/05/2022 |
ACTOS BORME DE NITCO TYRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47981 , F 15, S 8, H B 568185, I/A 3 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47981 , F 15, S 8, H B 568185, I/A 2 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47981 , F 15, S 8, H B 568185, I/A 2 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47981 , F 14, S 8, H B 568185, I/A 1 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08
Dirección:CL RAMON LLULL NUM.29 (SANTPEDOR)
Comienzo de operaciones:04/08/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA, IMPORTACION Y/O EXPORTACION, Y SUMINISTRAMIENTO DE NEUMATICOS NUEVOS Y USADOS, INCLUYENDO EL MONTAJE, INSTALACION O REPARACION, PARA TODO TIPO DE VEHICULOS DE MOTOR. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47981 , F 14, S 8, H B 568185, I/A 1 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08