NIRBE INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 30
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIRBE INMUEBLES SL
CIF B87771812
Capital Social 9903000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/03/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
VINCULACIONES DE NIRBE INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIRBE INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrigues Calderon Belen | Administrador Mancomunado | 27/09/2017 | 08/03/2019 |
Gomez Pintado Rodriguez De Segovia Juan Antonio | Representante | 17/01/2019 | 08/03/2019 |
Martin Martinez Angel | Apoderado | 27/12/2018 | 08/03/2019 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 22/05/2018 | 08/03/2019 |
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Administrador Unico | 17/01/2019 | 08/03/2019 |
Garcia Jañez Francisco | Administrador Mancomunado | 27/09/2017 | 17/01/2019 |
Garrigues Calderon Maria Belen | Administrador Mancomunado | 17/01/2019 | |
Rodriguez De Santos Antonio | Administrador Mancomunado | 27/09/2017 | 17/01/2019 |
Garcia Jañez Francisco | Representante | 17/03/2017 | 27/09/2017 |
MYJOJA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/03/2017 | 27/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NIRBE INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 39, S 8, H M 642641, I/A 19 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 39, S 8, H M 642641, I/A 19 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 38, S 8, H M 642641, I/A 18 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 38, S 8, H M 642641, I/A 18 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 38, S 8, H M 642641, I/A 18 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 37, S 8, H M 642641, I/A 17 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Capital Anterior: | 8.503.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.903.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 36, S 8, H M 642641, I/A 16 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 36, S 8, H M 642641, I/A 15 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Capital Anterior: | 8.303.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.503.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 35, S 8, H M 642641, I/A 14 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Capital Anterior: | 8.003.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.303.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36215 , F 35, S 8, H M 642641, I/A 13 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-28