NIOCRES SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social NIOCRES SL
CIF B48306104
Capital Social 1298692.5 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NIOCRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIOCRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bringas Ruiz Jose Antonio | Liquidador Mancomunado | 09/07/2020 | 09/07/2020 |
Bringas Ruiz Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 11/08/2009 | 09/07/2020 |
Gonzalez Alonso Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 09/07/2020 | 09/07/2020 |
Gonzalez Alonso Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 11/08/2009 | 09/07/2020 |
Alonso Dominguez Jose Antonio | Apoderado | 17/08/2009 | |
Bringas Ruiz Jose Antonio | Apoderado | 17/08/2009 | |
Gonzalez Alonso Juan Carlos | Apoderado | 17/08/2009 | |
Alonso Dominguez Jose Antonio | Vicepresidente | 11/08/2009 | |
Alonso Dominguez Jose Antonio | Consejero | 11/08/2009 | |
Bringas Ruiz Jose Antonio | Secretario | 11/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NIOCRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 184, S 8, H BI 1542,B , I/ 11 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 184, S 8, H BI 1542,B , I/ 11 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 184, S 8, H BI 1542,B , I/ 11 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 184, S 8, H BI 1542,B , I/ 11 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Capital Anterior: | 1.599.375,00 | Euros |
Disminución de capital | 300.682,50 | Euros |
Capital Actual: | 1.298.692,50 | Euros |
Porcentaje: | 18,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 183, S 8, H BI 1542,B , I/ 10 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-48
Capital Anterior: | 39.375,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.560.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.599.375,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.961,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 183, S 8, H BI 1542,B , I/ 9 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-206-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 183, S 8, H BI 1542,B , I/ 8 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-48