NINGAN STAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bori I Fontesta, 5
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NINGAN STAR SL
CIF B65255739
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NINGAN STAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NINGAN STAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barquero Cabrero Carmen Fatima | Administrador Unico | 04/10/2011 | 19/01/2017 |
Barquero Cabrero Carmen Fatima | Liquidador | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
Cabrero Aguareles Elena Victoria | Administrador Unico | 26/11/2010 | 04/10/2011 |
Romero Padron Juan | Administrador Unico | 04/02/2010 | 26/11/2010 |
ACTOS BORME DE NINGAN STAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 198, S 8, H B 393218, I/A 4 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 198, S 8, H B 393218, I/A 4 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 198, S 8, H B 393218, I/A 4 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 198, S 8, H B 393218, I/A 3 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 198, S 8, H B 393218, I/A 3 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
- CL BORI I FONTESTA Num.5 P.5 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 197, S 8, H B 393218, I/A 2 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 197, S 8, H B 393218, I/A 2 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 197, S 8, H B 393218, I/A 2 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 196, S 8, H B 393218, I/A 1 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-08
Dirección:CL ARGENTONA Num.13 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/01/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION,ENAJENACION,ADMINISTRACION,CONSTRUCCION Y EXPLOTACION POR CUALQUIER TITULO DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES.LA COMPRA,VENTA,FABRICACION,IMPORTACION,EXPORTACION DE ARTICULOS DE DECORACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 196, S 8, H B 393218, I/A 1 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-08