NILO DRIVER PLUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 46
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NILO DRIVER PLUS SL
CIF B88214044
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Fecha de Constitución 08/10/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Segura Venzal Antonio
VINCULACIONES DE NILO DRIVER PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NILO DRIVER PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lardies Carasol Isidro | Administrador Unico | 27/03/2019 | 24/05/2023 |
Lardies Carasol Isidro | Liquidador | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
Segura Venzal Antonio | Socio Unico | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 17/10/2018 | 27/03/2019 |
ACTOS BORME DE NILO DRIVER PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 11, S 8, H M 681162, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 11, S 8, H M 681162, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 11, S 8, H M 681162, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 11, S 8, H M 681162, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 11, S 8, H M 681162, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
- C/ VELAZQUEZ 46 - OFICINA 16 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 10, S 8, H M 681162, I/A 3 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
- Fabricación, instalación y venta de carpintería metálica de aluminio, hierro y sus aleaciones, en locales propios o ajenos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 10, S 8, H M 681162, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
- C/ VELAZQUEZ 70 3º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 10, S 8, H M 681162, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 10, S 8, H M 681162, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 10, S 8, H M 681162, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28