NIK METERING IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Franciscans, 44
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIK METERING IBERICA SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 01/02/2024
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gomez Morante Pablo
VINCULACIONES DE NIK METERING IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIK METERING IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Morante Pablo | Socio Unico | 12/12/2023 | 21/08/2024 |
Gomez Morante Pablo | Administrador Unico | 12/12/2023 | 21/08/2024 |
Gomez Morante Pablo | Liquidador Unico | 21/08/2024 | 21/08/2024 |
ACTOS BORME DE NIK METERING IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 214763, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 214763, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 214763, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 214763, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 214763, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
- Sufrido error en la escritura objeto de la inscripción 1º, en cuanto al DOMICILIO SOCIAL, se rectifica la misma en el sentido de sustituir la redacción del artículo 4º de los Estatutos Sociales, fijando el domicilio en Avenida Francia, número 44, piso 01, oficina OV-16, Valencia, CP 46023, Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11479, L 8757, F 191, S 8, H V 214763, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11479, L 8757, F 191, S 8, H V 214763, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11479, L 8757, F 191, S 8, H V 214763, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
Dirección:CALLE FRANCIA Número44 0 01 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/02/24
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11479, L 8757, F 191, S 8, H V 214763, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46