NIGUSANZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Galena, 17
Código Postal 47012
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIGUSANZ SL
CIF B47474325
Capital Social 185440.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NIGUSANZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIGUSANZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Sanz Amancio | Administrador Solidario | 05/09/2011 | 09/05/2019 |
Sanz Sanz Antonio | Liquidador | 09/05/2019 | 09/05/2019 |
Sanz Sanz Antonio | Administrador Solidario | 05/09/2011 | 09/05/2019 |
Gutierrez Hurtado Luis Francisco | Administrador Solidario | 22/12/2017 | |
Nieto Garcia Julio | Administrador Solidario | 05/09/2011 |
ACTOS BORME DE NIGUSANZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 85, S 8, H VA 12579, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 85, S 8, H VA 12579, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 85, S 8, H VA 12579, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 85, S 8, H VA 12579, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-47
- C/ GALENA 17 - POLIGONO INDUSTRIAL SAN CRISTOBAL (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 80, S 8, H VA 12579, I/A 4 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 80, S 8, H VA 12579, I/A 4 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-47
Capital Anterior: | 3.040,00 | Euros |
Aumento de capital: | 182.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 185.440,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 80, S 8, H VA 12579, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 80, S 8, H VA 12579, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 80, S 8, H VA 12579, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-47