NIGHTLIFE LIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Galindez, 3
Código Postal 16001
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIGHTLIFE LIO SL
CIF B16326027
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 07/03/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NIGHTLIFE LIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIGHTLIFE LIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpintero Martinez Raul | Administrador Mancomunado | 13/11/2017 | 06/04/2021 |
Garcia Bascuñana Ruben | Administrador Mancomunado | 13/11/2017 | 06/04/2021 |
Garcia Bascuñana Ruben | Liquidador | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
Carpintero Martinez Raul | Administrador Mancomunado | 08/03/2016 | 13/11/2017 |
Garcia Bascuñana Ruben | Administrador Mancomunado | 08/03/2016 | 13/11/2017 |
Sanz Pardo Juan Jose | Administrador Mancomunado | 08/03/2016 | 13/11/2017 |
ACTOS BORME DE NIGHTLIFE LIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 159, S 8, H CU 10334, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 159, S 8, H CU 10334, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 159, S 8, H CU 10334, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 159, S 8, H CU 10334, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 158, S 8, H CU 10334, I/A 2 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 158, S 8, H CU 10334, I/A 2 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 151, S 8, H CU 10334, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-16
Dirección:C/ DOCTOR GALINDEZ 3 BAJO (CUENCA)
Comienzo de operaciones:07/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:GESTION, EXPLOTACION, Y DESARROLLO DE NEGOCIOS DE DISCO-BAR, PUBS, SALONES DE BAILE, BAR, RESTAURANTE Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON LA HOSTELERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 151, S 8, H CU 10334, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-16