NIESFA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Añastro, 29
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NIESFA CONSULTING SL
CIF B84849967
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 04/10/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NIESFA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIESFA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nigorra Esteban Laura | Administrador Unico | 12/11/2019 | 24/11/2020 |
Nigorra Manso Miguel Angel | Liquidador | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
Nigorra Manso Miguel Angel | Administrador Unico | 20/10/2015 | 12/11/2019 |
Nigorra Esteban Miguel | Administrador Unico | 21/09/2012 | 20/10/2015 |
Nigorra Esteban Laura | Administrador Unico | 01/02/2010 | 21/09/2012 |
Nigorra Esteban Miguel | Administrador Unico | 01/02/2010 |
ACTOS BORME DE NIESFA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 6 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 6 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 6 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 6 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 5 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 5 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 4 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 4 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 137, S 8, H M 416419, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28