NIEDER INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 226
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIEDER INVERSIONES SL
CIF B86002995
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NIEDER INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIEDER INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Recio Gonzalez Juan Carlos | Apoderado | 26/04/2011 | 04/07/2018 |
Rodriguez Merino Fernando | Administrador Unico | 17/07/2014 | 04/07/2018 |
Rodriguez Merino Fernando | Liquidador | 04/07/2018 | 04/07/2018 |
Rodriguez Merino Fernando | Administrador Mancomunado | 27/10/2010 | 17/07/2014 |
Sanchez Marquez Pedro | Administrador Mancomunado | 27/10/2010 | 17/07/2014 |
ACTOS BORME DE NIEDER INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
- C/ SERRANO NUMERO 226-DUPLICADO, BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 4 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 57, S 8, H M 507943, I/A 3 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 56, S 8, H M 507943, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28201 , F 54, S 8, H M 507943, I/A 1 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28