NICOBAR IMMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB VILLAS DE COSTALITA - CASA 23
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social NICOBAR IMMO SL
CIF B92076801
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NICOBAR IMMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NICOBAR IMMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Raya Seco De Herrera Gabriel | Administrador Unico | 28/12/2021 | 01/03/2024 |
RAYAN CAPITAL SL | Socio Unico | 28/12/2021 | 01/03/2024 |
Schmidt Norbert Horst | Administrador Unico | 28/12/2021 |
ACTOS BORME DE NICOBAR IMMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-29
- Conforme al artículo 231 RRM, se hace constar la inexistencia de obstáculos registrales para la fusión por absorción de "Nicobar Immo S.L.U.", como absorbida, por parte de "Rayan Capital S.L.U.", quedando cerrada provisionalmente la hoja de la absorbida durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 2 A (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-29
- URB VILLAS DE COSTALITA - CASA 23 (ESTEPONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381, L 1294, F 65, S 8, H MA 37744, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-29