NICKMAR PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NICKMAR PROPERTIES SL
CIF B86161171
Capital Social 7418270.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 17/01/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NICKMAR PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NICKMAR PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DGQ ATL CONSULTANT TEAM SL | Apoderado | 27/06/2011 | 26/06/2012 |
Fry Jauregui Nicholas | Administrador Mancomunado | 27/06/2011 | 26/06/2012 |
Fry Jauregui Nicholas | Apoderado Solidario | 27/06/2011 | 26/06/2012 |
Fry Jauregui Victoria | Administrador Mancomunado | 27/06/2011 | 26/06/2012 |
Jauregui Campuzano Begoña | Administrador Mancomunado | 27/06/2011 | 26/06/2012 |
Jauregui Campuzano Begoña | Apoderado Solidario | 27/06/2011 | 26/06/2012 |
Fry Roger | Administrador Solidario | 03/05/2011 | 27/06/2011 |
Jauregui Campuzano Begoña | Administrador Solidario | 03/05/2011 | 27/06/2011 |
ACTOS BORME DE NICKMAR PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 162, S 8, H M 505767, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 162, S 8, H M 505767, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 162, S 8, H M 505767, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 17. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 161, S 8, H M 505767, I/A 2 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 161, S 8, H M 505767, I/A 2 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 161, S 8, H M 505767, I/A 2 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
- LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, ES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISION TOTAL DE LA SOCIEDAD -KING'S GROUP ORGANISATION, S.A.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 154, S 8, H M 505767, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 154, S 8, H M 505767, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Dirección:AVDA DE LA INDUSTRIA 13 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:17/01/11
Capital:7.418.270,00 Euros
Objeto social:LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28067 , F 154, S 8, H M 505767, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28