NICHOLAS FUTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EL SAUCE, EDIFICIO LOS CASTAÑOS, COSTA ADEJE 5
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social NICHOLAS FUTURES SL
CIF B38892170
Capital Social 172413.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NICHOLAS FUTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NICHOLAS FUTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Teresa Spera | Liquidador | 06/11/2023 | 06/11/2023 |
Spera Maria Teresa | Administrador Unico | 21/01/2011 | 06/11/2023 |
Monica Tosto | Administrador Mancomunado | 06/04/2010 | 21/01/2011 |
Spera Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 06/04/2010 | 21/01/2011 |
Spera Maria Teresa | Administrador Unico | 06/04/2010 |
ACTOS BORME DE NICHOLAS FUTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 8 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 8 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 8 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 8 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 15. El cargo de administrador será retribuido; los Administradores tendrán como retribución la cantidad fija que, para cada ejercicio, les señale la Junta General. Siendo varios los administradores, la retribución no tendrá que ser idéntica para todos ellos, pudiendo establecerse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 7 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-38
Capital Anterior: | 332.413,00 | Euros |
Disminución de capital | 160.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 172.413,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 7 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- C/ EL SAUCE, EDIFICIO LOS CASTAÑOS, COSTA ADEJE 5 (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 165, S 8, H TF 41224, I/A 6 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 164, S 8, H TF 41224, I/A 5 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 164, S 8, H TF 41224, I/A 5 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38