NICA TOURS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 334
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NICA TOURS SA
CIF A62198916
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.nicatours.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Caralt Melchor Jordi
VINCULACIONES DE NICA TOURS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NICA TOURS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bru Duran Luis | Apoderado Solidario | 20/02/2017 | 05/07/2017 |
Caralt Melchor Jordi | Administrador Unico | 07/02/2017 | 05/07/2017 |
Franch Diaz Velasco Julia | Apoderado Solidario | 20/02/2017 | 05/07/2017 |
Royo Chesa Sandra | Apoderado | 05/07/2017 | |
Caralt Melchor Jordi | Administrador Solidario | 27/07/2015 | 07/02/2017 |
Chesa Ferreres Carme | Administrador Solidario | 27/07/2015 | 07/02/2017 |
Caralt Melchor Jordi | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 27/07/2015 |
Chesa Ferreres Carmen | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 27/07/2015 |
Chesa Ferreres Carme | Administrador Solidario | 17/05/2010 |
ACTOS BORME DE NICA TOURS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 204, S 8, H B 209623, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 204, S 8, H B 209623, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
- CL CONSELL DE CENT 334-336 DESPACHO 3 P.ALTILLO (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 203, S 8, H B 209623, I/A 8 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 201, S 8, H B 209623, I/A 7 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, ACCIONISTA UNICO: BESTOURS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 201, S 8, H B 209623, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 11.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 201, S 8, H B 209623, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 201, S 8, H B 209623, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 201, S 8, H B 209623, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 200, S 8, H B 209623, I/A 5 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32394 , F 200, S 8, H B 209623, I/A 5 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08