NIBBLA PIAMONTE SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social NIBBLA PIAMONTE SA
CIF A78857604
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NIBBLA PIAMONTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIBBLA PIAMONTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrera Rodriguez Emilio Javier | Secretario No Consejero | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Carrera Rodriguez Emilio Javier | Secretario | 26/10/2010 | |
Fernandez Garcia Manuel Jesus | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Eduardo | Consejero Delegado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Eduardo | Vicepresidente | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Eduardo | Consejero | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Luis | Consejero Delegado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Luis | Presidente | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Luis | Consejero | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Diez Julian | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NIBBLA PIAMONTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26703 , F 2, S 8, H M 29759, I/A 41 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26703 , F 2, S 8, H M 29759, I/A 41 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26703 , F 2, S 8, H M 29759, I/A 41 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 203, S 8, H M 29759, I/A 40 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 203, S 8, H M 29759, I/A 40 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 203, S 8, H M 29759, I/A 40 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 203, S 8, H M 29759, I/A 40 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28