NIBARANA CARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NIBARANA CARTERA SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/02/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NIBARANA CARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIBARANA CARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Apoderado | 23/02/2015 | 21/09/2017 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 23/02/2015 | 21/09/2017 |
Juarez Hoyos Pedro Jose | Liquidador | 16/02/2017 | 21/09/2017 |
QRS AUDITORIA SLP | Auditor | 23/02/2015 | 21/09/2017 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 16/02/2017 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 23/02/2015 | 16/02/2017 |
Juarez Castro Inmaculada | Consejero | 23/02/2015 | 16/02/2017 |
Juarez Hoyos Pedro Jose | Consejero | 23/02/2015 | 16/02/2017 |
Lopez Jimenez Joaquin | Presidente | 23/02/2015 | 16/02/2017 |
Lopez Jimenez Joaquin | Consejero | 23/02/2015 | 16/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NIBARANA CARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 63, S 8, H M 596081, I/A 4 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
- HA QUEDADO CERRADA LA HOJA REGISTRAL Y HAN QUEDADO CANCELADOS TODOS SUS ASIENTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 63, S 8, H M 596081, I/A 4 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 63, S 8, H M 596081, I/A 4 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 63, S 8, H M 596081, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 63, S 8, H M 596081, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 63, S 8, H M 596081, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 62, S 8, H M 596081, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 62, S 8, H M 596081, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 60, S 8, H M 596081, I/A 1 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 6 (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/02/15
Objeto social:LA CAPTACION DE FONDOS, BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS O NO, SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS
Capital Suscrito:2.400.000,00 Euros
Desembolsado:2.400.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 60, S 8, H M 596081, I/A 1 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28