NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA
Municipio Lasarte-Oria
Provincia Gipuzkoa
Razón Social NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA
CIF A20088787
Actividad Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión
Fecha de Constitución 02/03/1984
Teléfono 94 336 60 16
Página Web www.niasa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pascual Lamarca Juan
Auditor Ugarte Valls Ainhoa
ORGANIGRAMA DE NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA
VINCULACIONES DE NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINO MESA AUDITORES SLP | Auditor Suplente | 27/12/2019 | |
Ugarte Valls Ainhoa | Auditor | 27/12/2019 | |
Otzeta Echeveste Maria | Consejero | 06/10/2012 | |
Pascual Lamarca Juan | Presidente | 06/10/2012 | |
Pascual Lamarca Juan | Consejero | 06/10/2012 | |
Pascual Otzeta Javier | Secretario | 06/10/2012 | |
Pascual Otzeta Javier | Consejero | 06/10/2012 | |
Pascual Otzeta Jesus | Consejero | 06/10/2012 |
ACTOS BORME DE NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 45, S 8, H SS 5858, I/A 17 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
- REVOCACION por justa causa del NOMBRAMIENTO de DOÑA AINHOA UGARTE VALLS como AUDITORA DE CUENTAS para el EJERCICIO 2021.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 45, S 8, H SS 5858, I/A 16 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-20
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 45, S 8, H SS 5858, I/A 15 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 45, S 8, H SS 5858, I/A 14 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
- Modificación de los artículos 10º, 35º y 41º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 43, S 8, H SS 5858, I/A 13 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 43, S 8, H SS 5858, I/A 12 (06/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-20